2014年10月29日 08:46
来源:凤凰卫视
徐才厚(资料图)
主持人:有媒体报道,徐才厚在去年2月就被查出得了胰腺癌,现在进入晚期,所以司法法律流程也是在和生命进行赛跑,我们知道从时间点上看,徐才厚从宣布审查到八一前夕开除出党,开除军籍,革除上将军衔到今天移送到法院,速度不可为不快。
一个上将干净利落被党纪国法赶于马下,而只是中将的,似乎还没有动静,这次在十八届四中全会上,有点出人意料,就是成都军区副司令员杨金山中将被开除党纪,但谷俊山迟迟没有动静,谷俊山和徐才厚是有着千丝万缕的干系的,这次徐案有眉目,那么谷俊山应该也不远,也有内地专家甚至推测说,谷俊山将可能面临极刑。
新华社关于徐才厚的电文大概不到170个字,信息量很大。
首先利用职务便利给他人晋升职务提供帮助,直接和通过家人收受贿赂,数额特别巨大。应该说,徐才厚卖官鬻爵是做实了,这里专门指将军一级的高级将领,数额特别巨大,就意味着什么?买官者应该不在少数,现役将领当中应该还会有人因此受到牵连和落马。
另外还有一句,利用职务影响为他人谋利,其和家人收受他人贿赂数额特别巨大。商业利益应该是不会比周公子差,当然了,这些商业利益应该也涉及到和军队有各种各样的联系。
两个数额特别巨大,暗示徐才厚如果是身体还足以赶上的话,估计恐怕是无期,甚至是死缓这种可能性比较大。
我们知道,今年八一之后解放军高级将领职务大调整当中,一下涌现出至少四位军级少将军官是跨大军区交流任职的案例,因为在之前一般都是由军级升到四大军区,或者军区这一级的将领交流,正军职将领交流是比较少。
还有一个,包括曾经是解放军最年轻集团军军长的,他在现在第十六集团军军长,现在由沈阳军区交流到成都军区,担任了比军长职务相比更为二线的成都军区副参谋长一职,注意,他本身是在沈阳军区的十六军,其他还有其他几位将军,我们也就不一一悉数。
我们推测,这意味着军级将领突破大军区的限制,在军内外交流、任职就成为新的常态。
军委也推行了军费绩效管理,被内地的军事家认为是与徐才厚这个案是有关。
国防大学教授公方彬认为,军费绩效改革应该是与军内出现徐才厚、谷俊山贪腐案有关,他就说,军费绩效改革意味着以前的军费管理是存在问题的,同时也反映出,军队建设在自我要求上迈出一个新的步伐。
在十八届四中全会之前,解放军报刊了一篇文章,是由中央军委法制局课题组发布,11月22日登在军报上,名字叫做《》,主要谈到了军队要强调依法治军,从这次十八届四中全会整个的文件决定来看,其中重大措施,设立军事法律顾问制度,是有相当强的相呼应的关系的。
新华社关于徐才厚案侦查终结报道:
新华社北京10月28日电 2014年10月27日,军事检察院对中央军委原副主席徐才厚涉嫌受贿犯罪案件侦查终结,移送审查起诉。
军事检察院侦查查明,徐才厚利用职务便利,为他人晋升职务提供帮助,直接和通过家人收受贿赂,数额特别巨大;利用职务影响为他人谋利,其和家人收受他人贿赂,数额特别巨大。徐才厚对受贿犯罪事实供认不讳。
此前,中共中央决定开除徐才厚党籍,中央军委决定开除徐才厚军籍、取消其上将军衔。
徐才厚简历:
徐才厚,男,汉族,1943年6月生,辽宁瓦房店人,1971年4月加入中国共产党,1963年8月入伍,哈尔滨军事工程学院电子工程系毕业,大学学历,上将军衔。(毕业院校:哈尔滨军事工程学院)
曾任中央军事委员会副主席,中华人民共和国中央军事委员会副主席,中央政治局委员。
1963—1968 哈尔滨军事工程学院电子工程系学员
1968—1970 陆军第三十九军农场劳动锻炼
1970—1971 吉林省军区独立师三团二营六连当兵锻炼
1971—1972 沈阳军区守备第三师炮兵团一营二连副指导员
1972—1982 吉林省军区政治部干部处干事、副处长(其间:1980—1982 解放军政治学院培训班学习)
1982—1983 吉林省军区政治部干部处处长兼离退休办公室主任
1983—1984 吉林省军区政治部副主任
1984—1985 沈阳军区政治部群众工作部部长
1985—1990 陆军第十六集团军政治部主任
1990—1992 陆军第十六集团军政委
1992—1993 解放军总政治部主任助理、主任助理兼解放军报社社长
1993—1994 解放军总政治部副主任兼解放军报社社长
1994—1996 解放军总政治部副主任
1996—1999 济南军区政委、军区党委书记
1999—2000 中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总政治部常务副主任、总政治部党委副书记
2000—2002 中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总政治部常务副主任兼中央军委纪委书记、总政治部党委副书记
2002—2004 中央书记处书记,中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总政治部主任、总政治部党委书记
2004—2005 中央书记处书记,中央军事委员会副主席,中华人民共和国中央军事委员会委员
2005—2007 中央书记处书记,中央军事委员会副主席,中华人民共和国中央军事委员会副主席
2007— 中央政治局委员(至2012年11月),中央军事委员会副主席(至2012年11月),中华人民共和国中央军事委员会副主席(至2013年3月)
2014.06.30 涉嫌严重违纪被开除党籍
2014.10.27 徐才厚涉嫌受贿犯罪 被移送审查起诉
中共第十五届、十六届、十七届中央委员,十六届中央书记处书记,十七届中央政治局委员。十五届四中全会增补为中央军事委员会委员。第九届全国人大常委会第十二次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会委员。十六届一中全会任中央军事委员会委员。第十届全国人大第一次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会委员。十六届四中全会任中央军事委员会副主席。第十届全国人大第三次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会副主席。十七届一中全会任中央军事委员会副主席。第十一届全国人大第一次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会副主席。
2014年10月29日 08:46
来源:凤凰卫视
徐才厚(资料图)
主持人:有媒体报道,徐才厚在去年2月就被查出得了胰腺癌,现在进入晚期,所以司法法律流程也是在和生命进行赛跑,我们知道从时间点上看,徐才厚从宣布审查到八一前夕开除出党,开除军籍,革除上将军衔到今天移送到法院,速度不可为不快。
一个上将干净利落被党纪国法赶于马下,而只是中将的,似乎还没有动静,这次在十八届四中全会上,有点出人意料,就是成都军区副司令员杨金山中将被开除党纪,但谷俊山迟迟没有动静,谷俊山和徐才厚是有着千丝万缕的干系的,这次徐案有眉目,那么谷俊山应该也不远,也有内地专家甚至推测说,谷俊山将可能面临极刑。
新华社关于徐才厚的电文大概不到170个字,信息量很大。
首先利用职务便利给他人晋升职务提供帮助,直接和通过家人收受贿赂,数额特别巨大。应该说,徐才厚卖官鬻爵是做实了,这里专门指将军一级的高级将领,数额特别巨大,就意味着什么?买官者应该不在少数,现役将领当中应该还会有人因此受到牵连和落马。
另外还有一句,利用职务影响为他人谋利,其和家人收受他人贿赂数额特别巨大。商业利益应该是不会比周公子差,当然了,这些商业利益应该也涉及到和军队有各种各样的联系。
两个数额特别巨大,暗示徐才厚如果是身体还足以赶上的话,估计恐怕是无期,甚至是死缓这种可能性比较大。
我们知道,今年八一之后解放军高级将领职务大调整当中,一下涌现出至少四位军级少将军官是跨大军区交流任职的案例,因为在之前一般都是由军级升到四大军区,或者军区这一级的将领交流,正军职将领交流是比较少。
还有一个,包括曾经是解放军最年轻集团军军长的,他在现在第十六集团军军长,现在由沈阳军区交流到成都军区,担任了比军长职务相比更为二线的成都军区副参谋长一职,注意,他本身是在沈阳军区的十六军,其他还有其他几位将军,我们也就不一一悉数。
我们推测,这意味着军级将领突破大军区的限制,在军内外交流、任职就成为新的常态。
军委也推行了军费绩效管理,被内地的军事家认为是与徐才厚这个案是有关。
国防大学教授公方彬认为,军费绩效改革应该是与军内出现徐才厚、谷俊山贪腐案有关,他就说,军费绩效改革意味着以前的军费管理是存在问题的,同时也反映出,军队建设在自我要求上迈出一个新的步伐。
在十八届四中全会之前,解放军报刊了一篇文章,是由中央军委法制局课题组发布,11月22日登在军报上,名字叫做《》,主要谈到了军队要强调依法治军,从这次十八届四中全会整个的文件决定来看,其中重大措施,设立军事法律顾问制度,是有相当强的相呼应的关系的。
新华社关于徐才厚案侦查终结报道:
新华社北京10月28日电 2014年10月27日,军事检察院对中央军委原副主席徐才厚涉嫌受贿犯罪案件侦查终结,移送审查起诉。
军事检察院侦查查明,徐才厚利用职务便利,为他人晋升职务提供帮助,直接和通过家人收受贿赂,数额特别巨大;利用职务影响为他人谋利,其和家人收受他人贿赂,数额特别巨大。徐才厚对受贿犯罪事实供认不讳。
此前,中共中央决定开除徐才厚党籍,中央军委决定开除徐才厚军籍、取消其上将军衔。
徐才厚简历:
徐才厚,男,汉族,1943年6月生,辽宁瓦房店人,1971年4月加入中国共产党,1963年8月入伍,哈尔滨军事工程学院电子工程系毕业,大学学历,上将军衔。(毕业院校:哈尔滨军事工程学院)
曾任中央军事委员会副主席,中华人民共和国中央军事委员会副主席,中央政治局委员。
1963—1968 哈尔滨军事工程学院电子工程系学员
1968—1970 陆军第三十九军农场劳动锻炼
1970—1971 吉林省军区独立师三团二营六连当兵锻炼
1971—1972 沈阳军区守备第三师炮兵团一营二连副指导员
1972—1982 吉林省军区政治部干部处干事、副处长(其间:1980—1982 解放军政治学院培训班学习)
1982—1983 吉林省军区政治部干部处处长兼离退休办公室主任
1983—1984 吉林省军区政治部副主任
1984—1985 沈阳军区政治部群众工作部部长
1985—1990 陆军第十六集团军政治部主任
1990—1992 陆军第十六集团军政委
1992—1993 解放军总政治部主任助理、主任助理兼解放军报社社长
1993—1994 解放军总政治部副主任兼解放军报社社长
1994—1996 解放军总政治部副主任
1996—1999 济南军区政委、军区党委书记
1999—2000 中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总政治部常务副主任、总政治部党委副书记
2000—2002 中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总政治部常务副主任兼中央军委纪委书记、总政治部党委副书记
2002—2004 中央书记处书记,中央军事委员会委员,中华人民共和国中央军事委员会委员,解放军总政治部主任、总政治部党委书记
2004—2005 中央书记处书记,中央军事委员会副主席,中华人民共和国中央军事委员会委员
2005—2007 中央书记处书记,中央军事委员会副主席,中华人民共和国中央军事委员会副主席
2007— 中央政治局委员(至2012年11月),中央军事委员会副主席(至2012年11月),中华人民共和国中央军事委员会副主席(至2013年3月)
2014.06.30 涉嫌严重违纪被开除党籍
2014.10.27 徐才厚涉嫌受贿犯罪 被移送审查起诉
中共第十五届、十六届、十七届中央委员,十六届中央书记处书记,十七届中央政治局委员。十五届四中全会增补为中央军事委员会委员。第九届全国人大常委会第十二次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会委员。十六届一中全会任中央军事委员会委员。第十届全国人大第一次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会委员。十六届四中全会任中央军事委员会副主席。第十届全国人大第三次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会副主席。十七届一中全会任中央军事委员会副主席。第十一届全国人大第一次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会副主席。