-
北京大学杰出校友名录
胡启立 全国政协副主席,前中央政治局常委.中央书记处书记,1946年至1951年在北 京大学物理系.机械系学习.1951年至1956年任北京大学团委书记 任建新 全国政协副主席,前中央书记处书记,中央政法委书记,最高人民法院院长. 1946 ...查看
-
北京大学杰出校友
北京大学杰出校友 胡启立 全国政协副主席,前中央政治局常委.中央书记处书记,1946年至1951年在北京 大学物理系.机械系学习.1951年至1956年任北京大学团委书记 任建新 全国政协副主席,前中央书记处书记,中央政法委书记,最高人民法 ...查看
-
中国国民党革命委员会中央历届主席
八大民主党派历届中央委员会主席名录 中国国民党革命委员会中央历届主席 第一届(1948年1月-):李济深 第二届(1949年11月-):李济深 第三届(1956年3月-):李济深 第四届(1958年12月-):李济深 第五届(1979年10 ...查看
-
历届国家领导人名单
历届国家领导人名单 中华人民共和国主席,是中华人民共和国国家机构的组成部分,是国家机构中的一种.自1954年开始设立.主席和全国人大常委会结合行使国家元首的职权,它对外代表国家.根据中华人民共和国宪法,主席由全国人民代表大会根据宪法第六十二 ...查看
-
国民党30名起义将领建国后的归宿
国民党30名起义将领建国后的归宿 1, 吴化文: 全国解放后,因病从部队转业,被任命为浙江省人民政府委员,浙江交通厅长,后任浙江省政协副主席,全国政协委员.他所在的35军被改编成浙江省军区部队,103师兼衢州军分区,104师兼绍兴军分区,1 ...查看
-
中国历代党政军领导
中国历届党政军领袖 中国,是世界四大文明古国之一,拥有五千多年的悠久文化与文明史.中国位于亚洲东部,太平洋西岸,陆地面积约961万平方千米,海洋面积约300万平方公里,面积排名世界第3,人口约14亿,是当之无愧的大国,交织着现代气息和古代文 ...查看
-
历届全国政协主席
历届全国政协主席.副主席名单 中国人民政治协商会议第十届全国委员会 (2003年3月- ) 主席:贾庆林 (2003年3月第十届全国政协第一次会议选举产生) 副主席:王忠禹.廖 晖.刘延东(女).阿沛·阿旺晋美(藏族).巴 金.帕巴拉·格列 ...查看
-
中共中央历届领导机构
中共中央历届领导机构 中国共产党第一届中央领导机构 (1921年7月至1922年7月) 中央局书记:陈独秀 组织主任:张国焘 宣传主任:李达 中国共产党第二届中央领导机构 (1922年7月至1923年6月) 委员长:陈独秀 中央执行委员会委 ...查看
-
中华人民共和国历任主席
中华人民共和国主席,是中华人民共和国国家机构的组成部分,是国家机构中的一种.自1954年开始设立.主席和全国人大常委会结合行使国家元首的职权,它对外代表国家.根据中华人民共和国宪法,主席由全国人民代表大会根据宪法第六十二条选举产生,任期五年 ...查看