[ 标签:中国,历任 司令员,历任 ]
问题补充 2008-04-24 22:09
军衔 任期及任前职务
匿名 回答:3 人气:382 解决时间:2008-04-27 20:14
满意答案
好评率:0%
空军(含各大军区空军)历任主要领导
司令员
刘亚楼(1949.10-1965.05)
吴法宪(1965.05-1971.09)
马 宁(1973.05-1977.04)
张廷发(1977.04-1985.07)
王 海(1985.07-1992.11)
曹双明(1992.11-1994.11)
于振武(1994.11-1996.11)
刘顺尧(1996.11-2002.05)
乔清晨(2002.05-)
政治委员
肖 华(1949.10-1950.04)
吴法宪(1957.02-1965.05)
余立金(1965.05-1968.03)
王辉球(1968.09-1973.05)
傅传作(1973.05-1975.10)
余立金(第二,1975.08-1977.04)
张廷发(1975.10-1977.04)
高厚良(1977.04-1985.07)
朱 光(1985.07-1992.11)
丁文昌(1992.11-1999.01)
乔清晨(1999.01-2002.05)
邓昌友(2002.05-)
副司令员
常乾坤(1949.11-1973.05)
王 弼(1950.12-1951.05)
王秉璋(1953.02-1971.09)
刘 震(1954.02-1966.09)
徐深吉(1955.03-1967.10)
曹里怀(1956.06-1982.11)
成 钧(1957.08-1967.01,1973.05-1982.11)
谭家述(1957.08-1973.05)
薛少卿(1960.11-1963.04,1970.04-1975.08)
张廷发(1962.03-1966.09,1973.05-1975.10)
邝任农(1962.06-1975.08)
罗元发(1968.09-1973.05)
曾国华(1968.12-1971.09)
邹 炎(1973.05-1977.02)
张积慧(1973.05-1978.07)
吴富善(1975.10-1982.11)
何廷一(1975.10-1985.07)
王定烈(1982.11-1985.07)
王 海(1982.11-1985.07)
李永泰(1982.11-1993.12)
于振武(1985.07-1994.10)
林 虎(1985.09-1994.10)
刘志田(1987.09-1992.11)
杨振玉(1993.01-1994.10)
景学勤(1993.12-2003.07)
刘顺尧(1994.10-1996.11)
辛殿枫(1994.10-1996.12)
吴光宇(1994.10-2003.07)
王良旺(1996.11-2003.07)
马殿圣(1999.01-12)
乔清晨(1997.11-1999.01)
李永德(1999.01-2004.12)
马晓天(2003.07-)
汪超群(2003.07-2005.12)
李买富(2003.07-2005.12)
刘成军(2004.12-)
何为荣(2005.12-)
杨东明(2005.12-)
副政治委员
王 弼(兼,1949.11-1950.12)
吴法宪(1950.04-1957.02)
余立金(1960.03-1965.05)
王辉球(1960.03-1968.09)
高厚良(1973.05-1977.04)
杜玉福(1973.05-1975.10)
黄立清(1975.05-1982.11)
旷伏兆(1975.10-1978.05)
刘世昌(1978.01-1985.07)
刘 钊(1983.05-1985.07)
高兴民(1985.09-1993.12)
许乐夫(1988.02-1990.04)
杨英昌(1992.11-1997.11)
陈 潜(1993.01-1997.11)
徐承栋(1997.11-2003.12)
林万海(1997.11-2000.12)
黄 新(2000.06-)
刘亚洲(2003.12-)
参谋长
王秉璋(1949.10-1958.11)
张廷发(1958.11-1966.09)
粱 璞(1969.09-1974.02)
王定烈(1975.05-1982.11)
马占民(1982.11-1987.01)
于泽民(1987.01-1993.07)
辛殿枫(1993.07-1994.10)
许其亮(1994.10-1999.01)
郑申侠(1999.01-2003.07)
何为荣(2003.07-2005.12)
赵忠新(2005.12-)
政治部主任
肖 华(1949.10-1950.04)
吴法宪(1950.04-1953.01)
王辉球(1953.01-1964.07)
黄玉昆(1964.07-1967.05)
高厚良(1973.05-1975.10)
刘世昌(1975.10-1978.01)
叶松盛(1978.01-1982.11)
毕 皓(1982.11-1987.01)
高兴民(1987.01-1988.04)
丁文昌(1988.04-1992.11)
张汉平(1992.11-1993.12)
徐承栋(1993.12-1997.11)
邓昌友(1997.11-2002.05)
孙俊哲(2002.05-)
评价答案
您已经评价过!
好:0 您已经评价过!
一般:0 您已经评价过!
不好:2
您已经评价过!
原创:0 您已经评价过!
非原创:0
芋头 2008-04-25 09:38
满意答案
好评率:100%
空军(含各大军区空军)历任主要领导
司令员
刘亚楼(1949.10-1965.05)
吴法宪(1965.05-1971.09)
马 宁(1973.05-1977.04)
张廷发(1977.04-1985.07)
王 海(1985.07-1992.11)
曹双明(1992.11-1994.11)
于振武(1994.11-1996.11)
刘顺尧(1996.11-2002.05)
乔清晨(2002.05-)
评价答案
您已经评价过!
好:1 您已经评价过!
一般:0 您已经评价过!
不好:0
您已经评价过!
原创:0 您已经评价过!
非原创:0
/mg的力量 2008-04-24 21:57
我有更好的回答
收藏
转载到QQ空间
相关内容
•中国空军是哪一年成立的?第一任的空军司令员是谁?08.06.26 •中国海军历任司令员?08.04.24 •成都军区空军司令员叫什么名字?10.04.09 •中国为什么没有陆军司令员?10.04.30 •中国空军司令员是谁?08.05.03
中国空军司令员名单 中国空军司令员简历 中国空军司令员简介 中国空军副司令员 中国历任空军司令 空军历任司令员简历 中国空军基地分布 中国七大军区司令员
其他答案
空军历任主要领导
政治委员
肖 华(1949.10-1950.04)
吴法宪(1957.02-1965.05)
余立金(1965.05-1968.03)
王辉球(1968.09-1973.05)
傅传作(1973.05-1975.10)
余立金(第二,1975.08-1977.04)
张廷发(1975.10-1977.04)
高厚良(1977.04-1985.07)
朱 光(1985.07-1992.11)
丁文昌(1992.11-1999.01)
乔清晨(1999.01-2002.05)
邓昌友(2002.05-)
黑咖啡
2008-04-24 22:12
我要评论浏览全部评论>>
在线求助
团队:五星之光 类型:中级团
满意答案:8346 团队宣言:五星之光 永不言败
•好朋友生日送什么礼物 •如何使用购物卷
燃烧的 灰熊 等级:14采纳率:55.0%
•济南大学啥时候来通知啊真的到八月… •2010年山东滨州征兵时间和兵种?
精华知识
•美国打阿富汗平均每杀一人用多少子… •以色列跟中国哪国军事强 •中国的民兵预备役部队有多少人? •EA-18G“咆哮者”能垂直起降吗? •抗战时小日本为啥不用冲锋枪?
热门搜索
信用评级 广州亚运会 裸官
头伏 唐山大地震 买车选择
高考状元 中暑症状 桌游
肠胃调理 瑜伽减肥 房产税
男士面膜 防辐射 鬼舞步
更多>>热门专题
揭秘中国人民解放军各大军种
中国人民解放军是中华人民共和国武装力量的主体。新中国成立后,人民解放…
•轻松瘦身 7招让你越走越瘦 •电视游戏经典之作——最终幻想 •2010年绍兴世界合唱比赛 •天堂杭州 诗意西湖 醉人也醒人 •网游五大神器
Copyright 1998 – 2010 Tencent. All Rights Reserved.
[ 标签:中国,历任 司令员,历任 ]
问题补充 2008-04-24 22:09
军衔 任期及任前职务
匿名 回答:3 人气:382 解决时间:2008-04-27 20:14
满意答案
好评率:0%
空军(含各大军区空军)历任主要领导
司令员
刘亚楼(1949.10-1965.05)
吴法宪(1965.05-1971.09)
马 宁(1973.05-1977.04)
张廷发(1977.04-1985.07)
王 海(1985.07-1992.11)
曹双明(1992.11-1994.11)
于振武(1994.11-1996.11)
刘顺尧(1996.11-2002.05)
乔清晨(2002.05-)
政治委员
肖 华(1949.10-1950.04)
吴法宪(1957.02-1965.05)
余立金(1965.05-1968.03)
王辉球(1968.09-1973.05)
傅传作(1973.05-1975.10)
余立金(第二,1975.08-1977.04)
张廷发(1975.10-1977.04)
高厚良(1977.04-1985.07)
朱 光(1985.07-1992.11)
丁文昌(1992.11-1999.01)
乔清晨(1999.01-2002.05)
邓昌友(2002.05-)
副司令员
常乾坤(1949.11-1973.05)
王 弼(1950.12-1951.05)
王秉璋(1953.02-1971.09)
刘 震(1954.02-1966.09)
徐深吉(1955.03-1967.10)
曹里怀(1956.06-1982.11)
成 钧(1957.08-1967.01,1973.05-1982.11)
谭家述(1957.08-1973.05)
薛少卿(1960.11-1963.04,1970.04-1975.08)
张廷发(1962.03-1966.09,1973.05-1975.10)
邝任农(1962.06-1975.08)
罗元发(1968.09-1973.05)
曾国华(1968.12-1971.09)
邹 炎(1973.05-1977.02)
张积慧(1973.05-1978.07)
吴富善(1975.10-1982.11)
何廷一(1975.10-1985.07)
王定烈(1982.11-1985.07)
王 海(1982.11-1985.07)
李永泰(1982.11-1993.12)
于振武(1985.07-1994.10)
林 虎(1985.09-1994.10)
刘志田(1987.09-1992.11)
杨振玉(1993.01-1994.10)
景学勤(1993.12-2003.07)
刘顺尧(1994.10-1996.11)
辛殿枫(1994.10-1996.12)
吴光宇(1994.10-2003.07)
王良旺(1996.11-2003.07)
马殿圣(1999.01-12)
乔清晨(1997.11-1999.01)
李永德(1999.01-2004.12)
马晓天(2003.07-)
汪超群(2003.07-2005.12)
李买富(2003.07-2005.12)
刘成军(2004.12-)
何为荣(2005.12-)
杨东明(2005.12-)
副政治委员
王 弼(兼,1949.11-1950.12)
吴法宪(1950.04-1957.02)
余立金(1960.03-1965.05)
王辉球(1960.03-1968.09)
高厚良(1973.05-1977.04)
杜玉福(1973.05-1975.10)
黄立清(1975.05-1982.11)
旷伏兆(1975.10-1978.05)
刘世昌(1978.01-1985.07)
刘 钊(1983.05-1985.07)
高兴民(1985.09-1993.12)
许乐夫(1988.02-1990.04)
杨英昌(1992.11-1997.11)
陈 潜(1993.01-1997.11)
徐承栋(1997.11-2003.12)
林万海(1997.11-2000.12)
黄 新(2000.06-)
刘亚洲(2003.12-)
参谋长
王秉璋(1949.10-1958.11)
张廷发(1958.11-1966.09)
粱 璞(1969.09-1974.02)
王定烈(1975.05-1982.11)
马占民(1982.11-1987.01)
于泽民(1987.01-1993.07)
辛殿枫(1993.07-1994.10)
许其亮(1994.10-1999.01)
郑申侠(1999.01-2003.07)
何为荣(2003.07-2005.12)
赵忠新(2005.12-)
政治部主任
肖 华(1949.10-1950.04)
吴法宪(1950.04-1953.01)
王辉球(1953.01-1964.07)
黄玉昆(1964.07-1967.05)
高厚良(1973.05-1975.10)
刘世昌(1975.10-1978.01)
叶松盛(1978.01-1982.11)
毕 皓(1982.11-1987.01)
高兴民(1987.01-1988.04)
丁文昌(1988.04-1992.11)
张汉平(1992.11-1993.12)
徐承栋(1993.12-1997.11)
邓昌友(1997.11-2002.05)
孙俊哲(2002.05-)
评价答案
您已经评价过!
好:0 您已经评价过!
一般:0 您已经评价过!
不好:2
您已经评价过!
原创:0 您已经评价过!
非原创:0
芋头 2008-04-25 09:38
满意答案
好评率:100%
空军(含各大军区空军)历任主要领导
司令员
刘亚楼(1949.10-1965.05)
吴法宪(1965.05-1971.09)
马 宁(1973.05-1977.04)
张廷发(1977.04-1985.07)
王 海(1985.07-1992.11)
曹双明(1992.11-1994.11)
于振武(1994.11-1996.11)
刘顺尧(1996.11-2002.05)
乔清晨(2002.05-)
评价答案
您已经评价过!
好:1 您已经评价过!
一般:0 您已经评价过!
不好:0
您已经评价过!
原创:0 您已经评价过!
非原创:0
/mg的力量 2008-04-24 21:57
我有更好的回答
收藏
转载到QQ空间
相关内容
•中国空军是哪一年成立的?第一任的空军司令员是谁?08.06.26 •中国海军历任司令员?08.04.24 •成都军区空军司令员叫什么名字?10.04.09 •中国为什么没有陆军司令员?10.04.30 •中国空军司令员是谁?08.05.03
中国空军司令员名单 中国空军司令员简历 中国空军司令员简介 中国空军副司令员 中国历任空军司令 空军历任司令员简历 中国空军基地分布 中国七大军区司令员
其他答案
空军历任主要领导
政治委员
肖 华(1949.10-1950.04)
吴法宪(1957.02-1965.05)
余立金(1965.05-1968.03)
王辉球(1968.09-1973.05)
傅传作(1973.05-1975.10)
余立金(第二,1975.08-1977.04)
张廷发(1975.10-1977.04)
高厚良(1977.04-1985.07)
朱 光(1985.07-1992.11)
丁文昌(1992.11-1999.01)
乔清晨(1999.01-2002.05)
邓昌友(2002.05-)
黑咖啡
2008-04-24 22:12
我要评论浏览全部评论>>
在线求助
团队:五星之光 类型:中级团
满意答案:8346 团队宣言:五星之光 永不言败
•好朋友生日送什么礼物 •如何使用购物卷
燃烧的 灰熊 等级:14采纳率:55.0%
•济南大学啥时候来通知啊真的到八月… •2010年山东滨州征兵时间和兵种?
精华知识
•美国打阿富汗平均每杀一人用多少子… •以色列跟中国哪国军事强 •中国的民兵预备役部队有多少人? •EA-18G“咆哮者”能垂直起降吗? •抗战时小日本为啥不用冲锋枪?
热门搜索
信用评级 广州亚运会 裸官
头伏 唐山大地震 买车选择
高考状元 中暑症状 桌游
肠胃调理 瑜伽减肥 房产税
男士面膜 防辐射 鬼舞步
更多>>热门专题
揭秘中国人民解放军各大军种
中国人民解放军是中华人民共和国武装力量的主体。新中国成立后,人民解放…
•轻松瘦身 7招让你越走越瘦 •电视游戏经典之作——最终幻想 •2010年绍兴世界合唱比赛 •天堂杭州 诗意西湖 醉人也醒人 •网游五大神器
Copyright 1998 – 2010 Tencent. All Rights Reserved.